Niger/Staat
dodis.ch/R22631Namensvariante
5Datum | Name | |
---|---|---|
Niger/Staat | ||
Niger/République | ||
La république du Niger |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
16.4.1993–27.1.1996 | Präsident | Ousmane Mahamane | |
10.11.1960-15.4.1974 | Präsident | Diori Hamani | |
...1961... | Berater | Knoll Jacques |