de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
TRAFIPRO
dodis.ch/R22656
TRAFIPRO
TRAFIPRO
TRAFIPRO
TRAFIPRO
Sitz
Kigali
Referenzland
Kigali
Namensvariante
4
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
TRAFIPRO
Travail, Fidélité, Progrès
Trafipro
Genossenschaft Trafipro
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
32
Karriere
32x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
«
1
2
»
Direktor
Direktor
Präsident des Verwaltungsrates
Präsident des Verwaltungsrates
Mitarbeiter
Mitarbeiter
Experte
Experte
Berater
Berater
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
...1977-1979...
Mitarbeiter
Vuilleumier Georges
1.1.1976-30.11.1978
Berater
Schweizer Eric
...1973-1976...
Abteilungsleiter
Capt Georges
...1974-1976...
Berater
Dubs Rolf
...1976
Chef
Gafaranga Innocent
1.6.1973-10.7.1976
Berater
Hafner Othmar
...1973-1975...
Fachtechnischer Mitarbeiter
Gysin D
...31.5.1975
Berater
Kalt Peter
1974...
Mitarbeiter
Habymana Joseph
...1974...
Mitarbeiter
Mhoranyimigabo Charles
1968-1973
Direktor
Bonjour Conrad
1972-1973
Direktor
Baroni Hubert
...1973...
Fachtechnischer Mitarbeiter
Chételat
...1973...
Fachtechnischer Mitarbeiter
Müller Hans Rudolf
...1973...
Präsident des Verwaltungsrates
Nyonzima Maximilien
...1973...
Verwaltungsratsmitglied
Bicamumpaka Balthazar
...1973...
Mitarbeiter
Nyonzima
1.6.1973...
Direktor
Habyalimana Jean-Baptiste
...1.6.1973
Direktor
Habyalimana Jean-Baptiste
...2.1973
allgemein Kontrolleur
Kayisinga Claudien
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente