Tunesien/Landwirtschaftsministerium
dodis.ch/R22897Tunesien/Landwirtschaftsministerium
Tunisia/Ministry of Agriculture
Tunisie/Ministère de l'Agriculture
Tunisia/Ministero dell'Agricoltura
Typologie
Staatliche Organisation / ExekutiveReferenzland
Kommentare
Namensvariante
4Datum | Name | |
---|---|---|
Tunesien/Landwirtschaftsministerium |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
9.10.1997–5.9.2002 | Minister | Rabeh Sadok | |
...1979... | Generaldirektor | Najjar Habib | |
25.9.1974–6.11.1979 | Minister | Belkhodja Hassan |