Deutschland/DDR/Wirtschaftsministerium (1989–1990)
dodis.ch/R26656Deutschland/DDR/Wirtschaftsministerium (1989–1990)
Germany/GDR/Ministry of Economy (1989–1990)
Allemagne/RDA/Ministère de l'économie (1989–1990)
Germania/RDT/Ministero dell'economia (1989–1990)
Typologie
Staatliche Organisation / ExekutiveReferenzland
Gründung
1989Kommentare
Namensvariante
5Name
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Name | |
---|---|---|
1989–1990 | Deutschland/DDR/Wirtschaftsministerium | |
4.1990–10.1990 | Deutschland/DDR/Ministerium für Wirtschaft |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
4.1990-10.1990 | Staatssekretär | Halm Gunter | |
12.4.1990-16.8.1990 | Minister | Pohl Gerhard | |
18.11.1989-18.3.1990 | Minister | Luft Christa |
Von | Verlinkung | Zu | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Deutschland/DDR/Wirtschaftsministerium | siehe auch |