Australien/Ministerium für Bergbau und Energie
dodis.ch/R29427Australien/Ministerium für Bergbau und Energie
Australien/Ministerium für Bergbau und Energie
Australie/Ministère de l'énergie
Australie/Ministère de l'énergie
Typologie
Staatliche Organisation / ExekutiveNamensvariante
9Name
7x ausgewählt Alle einblendenDatum | Name | |
---|---|---|
Australien/Ministerium für Bergbau und Energie | ||
1987–1998 | Australia/Department of Primary Industries and Energy | |
1983–1987 | Australia/Department of Resources and Energy | |
1979–1983 | Australia/Department of National Development and Energy | |
1977–1979 | Australia/Department of National Resources | |
1975–1977 | Australia/Department of National Resources | |
1972–1975 | Australia/Department of Minerals and Energy | |
1950–1972 | Australie/Department of National Development |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
1988–1993 | Minister | Miller Geoff | |
4.6.1991–23.12.1993 | Minister | Crean Simon | |
19.12.1972-14.10.1975 | Minister | Connor Rex |