Frankreich/Verfassungsrat
dodis.ch/R29582Frankreich/Verfassungsrat
France/Constitutional Council
France/Conseil constitutionnel
Francia/Consiglio costituzionale
Namensvariante
4Datum | Name | |
---|---|---|
France/Conseil constitutionnel |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
3.3.1998–3.3.2007 | Mitglied | Veil Simone | |
1995-2000 | Präsident | Dumas Roland | |
19.2.1986–4.3.1995 | Präsident | Badinter Robert |