Australien/Ministerium für Gesundheit und Altenpflege (1.7.2022–)
dodis.ch/R29864Australien/Ministerium für Gesundheit und Altenpflege (1.7.2022–)
Australia/Departement of Health and Aged Care (1.7.2022–)
Australie/Ministère de la santé et des soins aux personnes âgées (1.7.2022–)
Australia/Ministero della Salute e dell'Assistenza agli anziani (1.7.2022–)
Typologie
Staatliche Organisation / ExekutiveSitz
Wikidata
113588161Namensvariante
8Name
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Name | |
---|---|---|
1.7.2022– | Australien/Ministerium für Gesundheit und Altenpflege | |
1921–1987 | Australien/Gesundheitsministerium |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
24.7.1987–31.7.1988 | Minister | Ayers Tony | |
22.12.1975-8.12.1979 | Minister | Hunt Ralph |