de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Mauritius/Staat
dodis.ch/R31804
Mauritius/Staat
Mauritius/Staat
Maurice/État
Mauritius/Stato
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Mauritius/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Generalgouverneur
Generalgouverneur
Präsident
Präsident
Gouverneur
Gouverneur
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
7.10.2003-31.3.2012
Präsident
Jugnauth Anerood
30.6.1992–15.2.2002
Präsident
Uteem Cassam
12.3.1992-30.6.1992
Generalgouverneur
Veerasamy Ringadoo
17.1.1986-12.3.1992
Generalgouverneur
Veerasamy Ringadoo
28.12.1983-15.12.1985
Generalgouverneur
Ramgoolam Seewoosagur
26.4.1978-28.12.1983
Generalgouverneur
Burrenchobay Dayendranath
27.12.1972-31.10.1977
Generalgouverneur
Osman Raman
3.9.1968-27.12.1972
Generalgouverneur
Williams Arthur Leonard
12.3.1968-3.9.1968
Gouverneur
Rennie John Shaw
17.9.1962-12.3.1968
Gouverneur
Rennie John Shaw
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente