de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Vanuatu/Staat
dodis.ch/R31956
Vanuatu/Staat
Vanuatu/State
Vanuatu/État
Vanuatu/Stato
Wikidata
686
Namensvariante
4
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Vanuatu/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
6
Karriere
6x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
Staatschef
Staatschef
Premierminister
Premierminister
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
23.2.1996–30.9.1996
Premierminister
Korman Maxime Carlot
16.12.1991–21.12.1995
Premierminister
Korman Maxime Carlot
30.1.1989–30.1.1994
Staatschef
Karlomuana Timakata Frederick
1985–1988
Staatschef
Karlomuana Timakata Frederick
30.7.1980–17.2.1984
Präsident
Sokomanu Ati George
7.1980–11.1983
Premierminister
Korman Maxime Carlot
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente