Singapur/Gesundheitsministerium
dodis.ch/R32761Namensvariante
3Datum | Name | |
---|---|---|
Singapur/Gesundheitsministerium |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
2.1.1994–25.1.1997 | Minister | Yeo George Yong-Boon | |
6.1.1981–31.5.1982 | Minister | Goh Chok Tong | |
...1977... | Minister | Chew Andrew |