Tschechien/Staat (1.1.1993...)
dodis.ch/R34523Namensvariante
9Name
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Name | |
---|---|---|
1.1.1993... | Česká republika | |
1.1.1993... | Tschechische Republik/Staat |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
8.3.2013–8.3.2023 | Präsident | Zeman Miloš | |
2003–2013 | Präsident | Klaus Václav | |
2.2.1993–2.2.2003 | Präsident | Havel Václav |