Südkorea/Korea Development Institute
dodis.ch/R36813Namensvariante
5Datum | Name | |
---|---|---|
Südkorea/Korea Development Institute |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
18.5.1993–10.3.1995 | Präsident | In joung Whang | |
1986–1988 | Präsident | In joung Whang | |
11.7.1983–17.10.1986 | Präsident | Ahn Seung-Chul |