Kongregation für die Glaubenslehre (1965...)
dodis.ch/R37236Kongregation für die Glaubenslehre (1965...)
Congregation for the Doctrine of the Faith (1965...)
Congrégation pour la doctrine de la foi (1965...)
Congregazione per la dottrina della fede (1965...)
Namensvariante
4Name
1x ausgewählt Alle einblendenDatum | Name | |
---|---|---|
1965... | Kongregation für die Glaubenslehre |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
25.11.1981–2.4.2005 | Vorsitzender | Ratzinger Joseph Aloisius | |
5.4.1984–13.6.1995 | Sekretär | Bovone Alberto |