Indonesien/Ministerium für Energie und Bodenschätze (1959–)
dodis.ch/R39728Indonesien/Ministerium für Energie und Bodenschätze (1959–)
Indonesia/Ministry of Energy and Mineral Resources (1959–)
Indonésie/Ministère de l'énergie et des ressources minérales (1959–)
Indonesia/Ministero dell'energia e delle risorse minerarie (1959–)
Typologie
Staatliche Organisation / ExekutiveSitz
Wikidata
12490739Namensvariante
4Name
1x ausgewählt Alle einblendenDatum | Name | |
---|---|---|
1959– | Indonesien/Ministerium für Energie und Bodenschätze |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
21.3.1988–17.3.1993 | Minister | Kartasasmita Ginandjar | |
28.3.1973–28.3.1978 | Minister | Sadli Mohammad |