Finnland/Ministerium für Verkehr und Kommunikation
dodis.ch/R40746Namensvariante
4Datum | Name | |
---|---|---|
Finnland/Ministerium für Verkehr und Kommunikation |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
15.5.1977–18.2.1982 | Minister | Saarto Veikko | |
15.7.1970–25.3.1971 | Minister | Saarto Veikko |