de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Vatikan/Staat
dodis.ch/R4265
Vatikan/Staat
Vatican/State
Vatican/État
Vaticano/Stato
Sitz
Rom
Referenzland
Rom
Namensvariante
8
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Vatikan/Staat
Vatikan-Staat
+
Heiliger Stuhl
Santa Sede
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
26
Karriere
26x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Papst
Papst
Aussenminister
Aussenminister
Staatssekretär
Staatssekretär
Berater
Berater
Minister
Minister
Protokollchef
Protokollchef
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
1985-2010
Berater
Faure Pierre
16.10.1978–2.4.2005
Papst
Johannes Paul II.
1989–22.5.1993
Protokollchef
Luca Domenico de
23.8.1978–28.9.1978
Papst
Johannes Paul I.
21.6.1963–6.8.1978
Papst
Paul VI.
1967-1975
Aussenminister
Casaroli Agostino
Botschafter
Nowina-Konopka Piotr
Erzbischof
Morandini Giovanni Battista
1958-1963
Papst
Johannes XXIII
1939-1958
Papst
Pius XII.
...1954...
Staatssekretär
Dell'Acqua Mgr.
1940-1942
Minister
Attolico Bernardo
1922-1939
Papst
Pius XI.
1914-1922
Papst
Benedikt XV.
4.8.1903–20.8.1914
Papst
Sarto Giuseppe Melchiorre
1878-1903
Papst
Leo XIII.
1846-1878
Papst
Pius IX.
18.3.1852-6.11.1876
Staatssekretär
Antonelli Giacomo
14.9.1848–15.11.1848
Minister
Rossi Pellegrino
10.3.1848-3.5.1848
Staatssekretär
Antonelli Giacomo
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente