de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Kuba/Regierung
dodis.ch/R598
Kuba/Regierung
Cuba/Government
Cuba/Gouvernement
Cuba/Governo
Typologie
Staatliche Organisation / Exekutive
Sitz
Havanna
Referenzland
Havanna
Namensvariante
5
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Kuba/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
34
Karriere
34x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
«
1
2
»
Premierminister
Premierminister
Aussenminister
Aussenminister
Industrieminister
Industrieminister
Mitglied
Mitglied
Stellvertretender Ministerpräsident
Stellvertretender Ministerpräsident
Justizminister
Justizminister
Bildungsminister
Bildungsminister
Botschafter
Botschafter
Aussenhandelsminister
Aussenhandelsminister
Vizeminister
Vizeminister
Minister für Kultus und Unterricht
Minister für Kultus und Unterricht
Wirtschaftlicher Berater
Wirtschaftlicher Berater
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
1965-2010
Botschafter
Melendez Bachs Ernesto
3.12.1976-24.2.2008
Premierminister
Castro Fidel
16.2.1959-24.2.2008
Stellvertretender Ministerpräsident
Castro Raúl
1980–1999
Aussenhandelsminister
Cabrisas Ricardo
30.3.1993–28.5.1999
Aussenminister
Robaina González Roberto
...1987–1997
Stellvertretender Ministerpräsident
Rodríguez Carlos Rafael
1993–1995
Finanzminister
Rodriguez Garcia José Luis
1994–1995
Wirtschaftsminister
Maurell Antonio Rodríguez
1992–1993
Stellvertretender Aussenminister
Alarcón de Quesada Ricardo
1976-1992
Aussenminister
Malmierca Peoli Isidoro
1981–1990
Stellvertretender Aussenminister
Viera Linares José Raúl
...1988...
Vizepräsident
Almeida Bosque Juan
...1988...
Vizeminister
Betancourt Alberto
1988
Vizeminister
Herrera Hermes
...1988...
Gesundheitsminister
Teja Julio
1987...
Wirtschaftlicher Berater
Lage Carlos
1978–1987...
Stellvertretender Aussenminister
Alarcón de Quesada Ricardo
...1987...
Stellvertretender Aussenminister
Roa Kourí Raúl
...1977...
Aussenhandelsminister
Fernández Font Marcelo
...1965-1977...
Vizeminister
Torras de la Luz Pelegrín
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente