de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Kanada/Staat
dodis.ch/R632
Kanada/Staat
Kanada/Staat
Canada/Etat
Canada/Stato
Sitz
Ottawa
Referenzland
Ottawa
Kommentare
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Kanada/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
14
Karriere
14x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Hochkommissar
Hochkommissar
Generalgouverneur
Generalgouverneur
Minister für öffentliche Arbeiten
Minister für öffentliche Arbeiten
Aussenminister
Aussenminister
Finanzminister
Finanzminister
Mitarbeiter
Mitarbeiter
Kommissar
Kommissar
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
27.3.1986-23.6.1995
Kommissar
McKinnon Ken
1979–1984
Generalgouverneur
Schreyer Edward Richard
14.1.1974-22.1.1979
Generalgouverneur
Léger Jules
1970-1976
Finanzminister
Garneau Raymond
17.4.1967-14.1.1974
Generalgouverneur
Michener Roland
...1970-1972...
Aussenminister
Sharp Mitchell
...1971...
Mitarbeiter
MacDermind
...1968-1970...
Hochkommissar
George James
...1970...
Minister für öffentliche Arbeiten
Laporte Pierre
Generalstabschef
Graham Howard Douglas
28.2.1952-15.9.1959
Generalgouverneur
Massey Vincent
1946-1957
Hochkommissar
Robertson Norman
12.4.1946-28.2.1952
Generalgouverneur
Alexander Harold George
1941-1946
Hochkommissar
Macdonald Malcolm
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente