de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Äthiopien/Staat
dodis.ch/R8011
Äthiopien/Staat
Äthiopien/Staat
Ethiopie/Etat
Etiopia/Stato
Sitz
Addis Abeba
Referenzland
Addis Abeba
Namensvariante
4
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Äthiopien/Staat
Aethiopien/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Kaiser
Kaiser
Staatschef
Staatschef
Präsident
Präsident
Vizekönig
Vizekönig
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
28.5.1991–22.8.1995
Präsident
Zenawi Meles
1977-1991
Staatschef
Mengistu Haile Mariam
26.4.1991–21.5.1991
Präsident
Gebre Kidan Tesfaye
28.11.1974-3.2.1977
Staatschef
Benti Tafari
12.9.1974-17.11.1974
Präsident
Andom Aman Mikael
3.4.1930-12.9.1974
Kaiser
Haile Selassie
1.6.1936-27.11.1941
Vizekönig
Graziani Rodolfo
9.5.1936-5.5.1941
Kaiser
(Italien) Viktor Emanuel III.
9.5.1936–5.5.1941
Kaiser
(Montenegro) Elena von
1889-1909
Kaiser
Ménélik II
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente