de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Chile/Staat
dodis.ch/R859
Chile/Staat
Chile/Staat
Chili/État
Cile/Stato
Sitz
Santiago de Chile
Referenzland
Santiago de Chile
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Chile/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
14
Karriere
14x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Kulturattaché
Kulturattaché
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
2000-2006
Präsident
Lagos Escobar Ricardo Froilán
11.3.1994–11.3.2000
Präsident
Frei Ruiz-Tagle Eduardo
1990–1994
Präsident
Aylwin Patricio
11.9.1973-11.3.1990
Präsident
Pinochet Augusto
1972-1973
Vizepräsident
Prats González Carlos
...1973
Vizepräsident
Prats González Carlos
3.11.1970-11.9.1973
Präsident
Allende Salvador
1970-1972
Kulturattaché
Rojas Pizarro Gonzalo
3.11.1964-3.11.1970
Präsident
Frei Eduardo
3.11.1958-1964
Präsident
Alessandri Rodríguez Jorge
3.11.1952-3.11.1958
Präsident
Ibanez del Campo Carlos
24.10.1946-3.11.1952
Präsident
Gonzáles Videla Gabriel
1927-1931
Präsident
Ibanez del Campo Carlos
1910-1915
Präsident
Barros Luco Ramón
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente