de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Hans Peter
Tschudi
dodis.ch/P11670
* 22.10.1913
Basel
† 30.9.2002
Basel
1 / 3
keyboard_arrow_right
+
Namensvariante
Tschudi Hanspeter
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
ETH-Bibliothek
Geschichte der sozialen Sicherheit
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
1 / 3
keyboard_arrow_right
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1976-1988
Präsident
Forum Helveticum
1973...
Mitglied
Bundesrat/Delegation für Energiefragen
1.1.1960-31.12.1973
Mitglied
Bundesrat
1.1.1970-31.12.1970
Präsident
Bund
1967...
Stellvertreter
Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement
...1967...
Mitglied
Conseil fédéral/Délégation pour les questions d'énergie atomique
1.1.1965-31.12.1965
Präsident
Bund
27.6.1956-10.6.1960
Mitglied
Ständerat/Zolltarifkommission
6.1956–12.1959
Mitglied
Bundesversammlung/Sozialdemokratische Fraktion
1953-1959
Mitglied
Basel-Stadt/Regierungsrat
1955-1956
Präsident
Basel-Stadt/Regierungsrat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente