de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Bund
dodis.ch/R28
Bund
Confederation
Confédération
Confederazione
Sitz
Bern
Referenzland
Bern
Kommentare
Weitere Informationen
HLS
Lobid
Links powered by
histHub
- die Vernetzungsinitiative des Consortium Historicum
Namensvariante
13
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Bund
+
Schweiz/Staat
+
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération hélvétique
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
191
Karriere
191x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
«
1
2
»
Präsident
Präsident
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.2023–31.12.2023
Präsident
Berset Alain
1.1.2022–31.12.2022
Präsident
Cassis Ignazio
1.1.2021–31.12.2021
Präsident
Parmelin Guy
1.1.2020-31.12.2020
Präsident
Sommaruga Simonetta
1.1.2019-31.12.2019
Präsident
Maurer Ueli
1.1.2018-31.12.2018
Präsident
Berset Alain
1.1.2017-31.12.2017
Präsident
Leuthard Doris
1.1.2016-31.12.2016
Präsident
Schneider-Ammann Johann
1.1.2015-31.12.2015
Präsident
Sommaruga Simonetta
1.1.2014-31.12.2014
Präsident
Burkhalter Didier
1.1.2013-31.12.2013
Präsident
Maurer Ueli
1.1.2012-31.12.2012
Präsident
Widmer-Schlumpf Eveline
1.1.2011-31.12.2011
Präsident
Calmy-Rey Micheline
1.1.2010-31.12.2010
Präsident
Leuthard Doris
1.1.2009-31.12.2009
Präsident
Merz Hans-Rudolf
1.1.2008-31.12.2008
Präsident
Couchepin Pascal
1.1.2007-31.12.2007
Präsident
Calmy-Rey Micheline
1.1.2007–31.12.2007
Präsident
Couchepin Pascal
1.1.2006-31.12.2006
Präsident
Leuenberger Moritz
1989–2006
Bundesrichter
Nay Giusep
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente