de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Moritz
Leuenberger
dodis.ch/P37084
* 21.9.1946
1 / 5
keyboard_arrow_right
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
+
Beschäftigung
Politiker
•
Jurist
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
•
Anwalt
Konfession
reformiert
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q115520
Alle einblenden
+
1 / 5
keyboard_arrow_right
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.10.1995–31.10.2010
Chef
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
1.1.2006-31.12.2006
Präsident
Bund
1.1.2001-31.12.2001
Präsident
Bund
1991–1995
Mitglied
Zürich/Regierungsrat
...1992–1995
Mitglied
Nationalrat/Kommission für Rechtsfragen
26.11.1979–27.9.1995
Mitglied
Nationalrat
1989–1990
Präsident
PUK Vorkommnisse im EJPD
...1985–1986...
Mitglied
Nationalrat/Geschäftsprüfungskommission
1966–1970
Student
Universität Zürich/Rechtswissenschaftliche Fakultät
1969...
Mitglied
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente