Roberto Francisco Chiari
dodis.ch/P14663Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.10.1960-30.9.1964 | Präsident | Panama/Staat | |
20.11.1949-24.11.1949 | Präsident | Panama/Staat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.10.1960-30.9.1964 | Präsident | Panama/Staat | |
20.11.1949-24.11.1949 | Präsident | Panama/Staat |