de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Panama/Staat
dodis.ch/R881
Panama/Staat
Panama/Staat
Panama/Etat
Panama/Stato
Sitz
Panama
Referenzland
Panama
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Panama/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
22
Karriere
22x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Aussenminister
Aussenminister
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
2004–2009
Präsident
Torrijos Espino Martín Erasto
1989–1994
Vizepräsident
Ford Boyd Guillermo
1989–1994
Vizepräsident
Ford Boyd Guillermo
1989–1994
Vizepräsident
Ford Boyd Guillermo
20.12.1989–31.8.1994
Präsident
Endara Galimany Guillermo
20.12.1989–17.12.1992
Vizepräsident
Arias Calderón Ricardo
...1991...
Aussenminister
Linares Julio Ernesto
12.8.1983–20.12.1989
Präsident
Noriega Manuel
28.9.1985–26.2.1988
Präsident
Delvalle Eric Arturo
13.2.1984–11.10.1984
Präsident
Illueca Jorge
19.12.1969-11.10.1978
Präsident
Lakas Bahas Demetrio
1968-1969
Präsident
Pinilla José M.
1.10.1968-11.10.1968
Präsident
Arias Arnulfo
1.10.1960-30.9.1964
Präsident
Chiari Roberto Francisco
3.1.1955-15.1.1955
Präsident
Guizado José Ramón
1.10.1952-2.1.1955
Präsident
Ramón Cantero José Antonio
24.11.1949-9.5.1951
Präsident
Arias Arnulfo
20.11.1949-24.11.1949
Präsident
Chiari Roberto Francisco
1940-8.10.1941
Präsident
Arias Arnulfo
1.10.1920–1.10.1924
Präsident
Porras Barahona Belisario
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente