Tribhuvan Bir Bikram Shah Deva
dodis.ch/P14823Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
7.1.1951-13.3.1955 | König | Nepal/Staat | |
11.12.1911-07.11.1950 | König | Nepal/Staat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
7.1.1951-13.3.1955 | König | Nepal/Staat | |
11.12.1911-07.11.1950 | König | Nepal/Staat |