de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Nepal/Staat
dodis.ch/R10711
Nepal/Staat
Nepal/State
Népal/État
Nepal/Stato
Namensvariante
4
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Nepal/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
König
König
Beamter
Beamter
Honorar-Generalkonsul
Honorar-Generalkonsul
Königin
Königin
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
1972-2001
Königin
Rajya Lakshmi Devi Shah Aishwarya
31.1.1972–1.6.2001
König
Bir Bikram Shah Dev Birendra
2.5.1956-31.1.1972
König
Nepal Mahendra König von
Prinz
Bir Bikram Shah Deva Dhirendra
...1969-1969...
Beamter
Malla K.B.
14.6.1963...
Honorar-Generalkonsul
Wenger Otto M.
7.1.1951-13.3.1955
König
Tribhuvan Bir Bikram Shah Deva null
11.12.1911-07.11.1950
König
Tribhuvan Bir Bikram Shah Deva null
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente