Giovanni Leone
dodis.ch/P15296Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1971-1978 | Präsident | Italien/Staat | |
25.6.1968-19.11.1968 | Premierminister | Italien/Regierung | |
21.6.1963-5.11.1963 | Premierminister | Italien/Regierung |