de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Italien/Staat
dodis.ch/R1130
Italien/Staat
Italien/Staat
Italie/État
Italia/Stato
Sitz
Rom
Referenzland
Rom
Kommentare
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Italien/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
19
Karriere
19x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
König
König
Premierminister
Premierminister
Aussenminister
Aussenminister
Königin
Königin
Minister für das Budget
Minister für das Budget
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
18.5.1999–15.5.2006
Präsident
Ciampi Carlo Azeglio
25.5.1992–1999
Präsident
Scalfaro Oscar Luigi
9.7.1985-27.5.1992
Präsident
Cossiga Francesco
...1988...
Minister für das Budget
Fanfani Amintore
8.7.1978–23.6.1985
Präsident
Pertini Sandro
1971-1978
Präsident
Leone Giovanni
29.12.1964-29.12.1971
Präsident
Saragat Giuseppe
11.5.1955-1962
Präsident
Gronchi Giovanni
11.5.1948-1955
Präsident
Einaudi Luigi
28.6.1946-11.6.1948
Präsident
De Nicola Enrico
1900–1946
König
(Montenegro) Elena von
9.5.1946-18.6.1946
Königin
(Belgien) Marie José von
9.5.1946-8.6.1946
König
(Italien) Humbert II von
29.7.1900-5.1946
König
(Italien) Viktor Emanuel III.
19.6.1945-26.11.1945
Premierminister
Parri Feruccio
1922-1925
Aussenminister
Mussolini Benito
9.1.1878-29.7.1900
Königin
(Italien) Margarethe von
9.1.1878–29.7.1900
König
Umberto I null
17.3.1861-9.1.1878
König
(Italien) Viktor Emanuel II. von
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente