de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Karl
Schenk
dodis.ch/P15817
* 1.12.1823
Bern
† 18.7.1895
Bern
+
Namensvariante
Schenk Carl
•
Schenk Charles
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
Escher
parl.ch
hallerNet
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q116992
Alle einblenden
+
Funktionen
13
Karriere
13x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1864
1866
1868
1870
1872
1874
1876
1878
1880
1882
1884
1886
1888
1890
1892
1894
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.1886-18.7.1895
Chef
Departement des Innern
12.12.1863-18.7.1895
Mitglied
Bundesrat
1.1.1893-31.12.1893
Präsident
Bund
1.1.1885-31.12.1885
Chef
Politisches Departement
1.1.1879-31.12.1884
Chef
Departement des Innern
1.1.1878-31.12.1878
Chef
Politisches Departement
1.1.1875-31.12.1877
Chef
Eisenbahn- und Handelsdepartement
1.1.1874-31.12.1874
Chef
Politisches Departement
1.1.1872-1872
Chef
Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement
1.1.1871-31.12.1871
Chef
Politisches Departement
1.1.1866-31.12.1870
Chef
Departement des Innern
1.1.1865-31.12.1865
Chef
Politisches Departement
27.1.1864-31.12.1864
Chef
Departement des Innern
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente