de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Ernst
Nobs
dodis.ch/P19
* 14.7.1886
Seedorf BE
† 15.3.1957
Meilen
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
HLS
GND
AfA
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
ETH-Bibliothek
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
...1916-1957
Mitglied
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
1952-1956
Mitglied
Internationales Komitee vom Roten Kreuz
1.1.1944-1.12.1951
Mitglied
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
1.1.1949-31.12.1949
Präsident
Bund
1.12.1919-15.12.1943
Mitglied
Bundesversammlung/Sozialdemokratische Fraktion
1942...
Ehrenpräsident
Comité Zurichois d'Assistance aux enfants nécessiteux de Lyon
1935-1942
Mitglied
Zürich/Regierungsrat
...1930-1935
Chefredaktor
Volksrecht
...1918-1930
Redaktor
Volksrecht
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente