de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Kaspar
Villiger
dodis.ch/P22356
* 5.2.1941
Pfeffikon
1 / 5
keyboard_arrow_right
+
Paraphe
BRK
+
Zivilstand bei Eintritt
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
•
Industrieller
Verknüpfungen zu anderen Personen
Villiger Vera
ist verheiratet mit
Villiger Kaspar
•
Villiger Heinrich
ist Geschwister von
Villiger Kaspar
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
BSG
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
605874
Alle einblenden
+
1 / 5
keyboard_arrow_right
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.1996–31.12.2003
Chef
Eidgenössisches Finanzdepartement
1.2.1989-10.12.2003
Mitglied
Bundesrat
1.1.2002-31.12.2002
Präsident
Bund
1.1.1995-31.12.1995
Präsident
Bund
1989-31.12.1995
Chef
Eidgenössisches Militärdepartement
1966–1989
Leitender Mitarbeiter
Villiger und Söhne AG
12.1987-2.1989
Mitglied
Ständerat
1.1982-11.1987
Mitglied
Nationalrat
12.1982-12.1983
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente