de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
René
Felber
dodis.ch/P24533
* 14.3.1933
Biel
† 18.10.2020
1 / 2
keyboard_arrow_right
+
Paraphe
BRF (1988-1993)
+
Zivilstand bei Eintritt
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Verknüpfungen zu anderen Personen
Felber-Monnier Luce
ist verheiratet mit
Felber René
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q115611
Alle einblenden
+
1 / 2
keyboard_arrow_right
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1994–1997
Präsident
Interjurassische Versammlung
1993–1995
Sondergesandter
UNO/Menschenrechtskommission
1.1.1988-31.3.1993
Chef
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
1.1.1992–31.12.1992
Präsident
Bund
11.1991–5.1992
Präsident
Europarat/Ministerkomitee
7.1991–12.1991
Präsident
EFTA/Ministerrat
1981-1987
Mitglied
Neuenburg/Kantonsregierung
1980–1981
Präsident
Bundesversammlung/Sozialdemokratische Fraktion
12.1977-6.1981
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
4.12.1967-1.5.1981
Mitglied
Nationalrat
...1972...
Mitglied
Nationalrat/Aussenwirtschaftskommission
20.12.1971...
Mitglied
Parlamentarische Gruppe für die Beziehungen zu den Entwicklungsländern
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente