de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Hans
Hürlimann
dodis.ch/P25145
* 6.4.1918
Walchwil
† 22.2.1994
Zug
1 / 8
keyboard_arrow_right
+
Namensvariante
Huerlimann Hans
+
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Zug (Kanton)
+
Beschäftigung
Politiker
•
Jurist
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Verknüpfungen zu anderen Personen
Hürlimann Marie-Theres
ist verheiratet mit
Hürlimann Hans
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
Escher
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
118178
Alle einblenden
+
1 / 8
keyboard_arrow_right
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1984...
Präsident
Stiftung für Geisteswissenschaften
1.1.1974-31.12.1982
Chef
Eidgenössisches Departement des Innern
5.12.1973-31.12.1982
Mitglied
Bundesrat
1.1.1979–31.12.1979
Präsident
Bund
27.6.1970-1974...
Mitglied
Arbeitsgruppe Historische Standortsbestimmung
1954-1973
Mitglied
Zug/Regierungsrat
27.2.1967–5.12.1973
Mitglied
Bundesversammlung/Radikal-demokratische Fraktion
...1970...
Mitglied
Ständerat/Geschäftsprüfungskommission
Mitglied
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
...1969...
Präsident
Kantone/Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
...1967...
Mitglied
Ständerat/Aussenwirtschaftskommission
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente