de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Nello
Celio
dodis.ch/P26988
* 12.2.1914
Quinto
† 29.12.1995
Bern
1 / 3
keyboard_arrow_right
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Verknüpfungen zu anderen Personen
Cattaneo Gisella
ist verheiratet mit
Celio Nello
Weitere Informationen
HLS
GND
AfA
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
118196
1 / 3
keyboard_arrow_right
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
...1980...
Präsident des Verwaltungsrates
Suchard Holding S.A.
1974...
Verwaltungsratsmitglied
Alusuisse
1.7.1968-31.12.1973
Chef
Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement
14.12.1966-31.12.1973
Mitglied
Bundesrat
1.1.1972-31.12.1972
Präsident
Bund
1.1.1967-30.6.1968
Chef
Militärdepartement
...1967...
Mitglied
Bundesrat/Delegation für auswärtige Angelegenheiten
2.12.1963-14.12.1966
Mitglied
Nationalrat
...1965...
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
1959...
Gründer
Brenno Galli, Nello Celio, Cabinet d'avocats associés
1957...
Präsident
Tessin/Staatsrat
1948...
Präsident
Tessin/Staatsrat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente