de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Ludwig von
Moos
dodis.ch/P2815
* 31.1.1910
Sachseln
† 26.11.1990
Bern
1 / 4
keyboard_arrow_right
+
Namensvariante
von Moos Ludwig
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
•
Jurist
Verknüpfungen zu anderen Personen
ist Enkelkind von
Moos Niklaus von
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
118260
Alle einblenden
+
1 / 4
keyboard_arrow_right
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
...5.1973...
Präsident
EDI/Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission
1.1.1960-31.12.1971
Mitglied
Bundesrat
Präsident
Bundesversammlung/Christlichdemokratische Fraktion
1.1.1969-31.12.1969
Präsident
Bund
...1967...
Mitglied
Bundesrat/Landwirtschaftsdelegation
1.1.1964-31.12.1964
Präsident
Bund
6.1943-12.1959
Mitglied
Ständerat
1943–1959
Mitglied
Bundesversammlung/Christlichdemokratische Fraktion
12.6.1957-21.12.1959
Mitglied
Ständerat/Aussenwirtschaftskommission
13.12.1951-12.12.1957
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
1936-1942
Mitglied
Schweizerische Handelskammer
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente