Coutoucou Hubert Maga
dodis.ch/P28202Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
7.5.1970-7.5.1972 | Präsident | Benin/Staat | |
1.8.1960-27.10.1963 | Präsident | Benin/Staat | |
22.5.1957-22.5.1959 | Premierminister | Benin/Regierung |