de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Benin/Staat
dodis.ch/R18634
Benin/Staat
Benin/Staat
Bénin/Etat
Benin/Stato
Kommentare
Namensvariante
6
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Benin/Staat
+
Dahomey/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
13
Karriere
13x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
Staatssekretär
Staatssekretär
Staatsminister
Staatsminister
Premierminister
Premierminister
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
4.4.1996-6.4.2006
Präsident
Kérékou Mathieu
1996–1998
Premierminister
Houngbédji Adrien
1990–1996
Präsident
Soglo Nicéphore Dieudonné
...1992...
Staatsminister
Vieyra Désiré
26.10.1972-4.4.1991
Präsident
Kérékou Mathieu
7.5.1970-7.5.1972
Präsident
Maga Coutoucou Hubert
22.12.1965-19.12.1967
Präsident
Soglo Christophe
29.11.1965-22.12.1965
Präsident
Congacou Tahirou
25.1.1964-27.11.1965
Präsident
Apithy Sourou Migan
28.10.1963-25.1.1964
Präsident
Soglo Christophe
27.10.1963-28.10.1963
Präsident
Apithy Sourou Migan
1.8.1960-27.10.1963
Präsident
Maga Coutoucou Hubert
...1961...
Staatssekretär
Tevoedjre Albert
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente