Mathieu Kérékou
dodis.ch/P58328Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.4.1996-6.4.2006 | Präsident | Benin/Staat | |
26.10.1972-4.4.1991 | Präsident | Benin/Staat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.4.1996-6.4.2006 | Präsident | Benin/Staat | |
26.10.1972-4.4.1991 | Präsident | Benin/Staat |