Christophe Soglo
dodis.ch/P41668Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
22.12.1965-19.12.1967 | Präsident | Benin/Staat | |
...1965... | Oberbefehlshaber | Benin/Armee | |
28.10.1963-25.1.1964 | Präsident | Benin/Staat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
22.12.1965-19.12.1967 | Präsident | Benin/Staat | |
...1965... | Oberbefehlshaber | Benin/Armee | |
28.10.1963-25.1.1964 | Präsident | Benin/Staat |