Sylvanus Olympio
dodis.ch/P28603Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
27.4.1960-13.1.1963 | Präsident | Togo/Staat | |
16.5.1958-12.4.1961 | Premierminister | Togo/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
27.4.1960-13.1.1963 | Präsident | Togo/Staat | |
16.5.1958-12.4.1961 | Premierminister | Togo/Regierung |