de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Togo/Regierung
dodis.ch/R12136
Togo/Regierung
Togo/Regierung
Togo/Gouvernement
Togo/Governo
Typologie
Staatliche Organisation / Exekutive
Sitz
Lomé
Referenzland
Lomé
Kommentare
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Togo/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
17
Karriere
17x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Wirtschaftlicher Berater
Wirtschaftlicher Berater
Premierminister
Premierminister
Informationsminister
Informationsminister
Aussenminister
Aussenminister
Minister
Minister
Justizminister
Justizminister
Innenminister
Innenminister
Wirtschaftsminister
Wirtschaftsminister
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
9.6.2005-20.9.2006
Premierminister
Kodjo Edem
23.4.1994-20.8.1996
Premierminister
Kodjo Edem
27.8.1991–23.4.1994
Premierminister
Koffigoh Joseph Kokou
1990-1991
Innenminister
Laclé Kpotivi Têvi Djidjogbé
1987-1989
Innenminister
Laclé Kpotivi Têvi Djidjogbé
1984-1987
Aussenminister
Amega Atsu Koffi
1977-1987
Innenminister
Laclé Kpotivi Têvi Djidjogbé
1978–1984
Wirtschaftsminister
Têvi Benissan Tété
1978–1984
Wirtschaftsminister
Têvi Benissan Tété
...1978...
Informationsminister
Johnson Kwaovi Benyi
1967-1977
Innenminister
Laclé Kpotivi Têvi Djidjogbé
1959-1969
Minister
Adossama Pierre Adam
14.5.1963-13.1.1967
Justizminister
Kuevidjen André
1963-1965
Minister
Adossama Pierre Adam
...1963-17.1.1964
Wirtschaftlicher Berater
Van Thai Vu
1960-1961
Wirtschaftlicher Berater
Grässli Max
16.5.1958-12.4.1961
Premierminister
Olympio Sylvanus
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente