de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Constant
Fornerod
dodis.ch/P28775
* 1819
† 1899
Geschlecht
männlich
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
Escher
parl.ch
Profs lausanne
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q116978
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.1867-31.12.1867
Präsident
Bund
11.7.1855-31.10.1867
Mitglied
Bundesrat
1.1.1864-31.12.1866
Chef
Militärdepartement
1.1.1863-31.12.1863
Präsident
Bund
1.1.1862-31.12.1862
Chef
Militärdepartement
1.1.1859-31.12.1861
Chef
Finanzdepartement
1.1.1858-31.12.1858
Chef
Handels- und Zolldepartement
1.1.1857-31.12.1857
Präsident
Bund
2.1855-31.12.1856
Chef
Handels- und Zolldepartement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente