de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Ernst
Brugger
dodis.ch/P31389
* 10.3.1914
Bellinzona
† 20.6.1998
Gossau ZH
1 / 2
keyboard_arrow_right
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Verknüpfungen zu anderen Personen
Scherrer Rudolf
arbeitet für
Brugger Ernst
•
Brugger-Ringer Lory
ist verheiratet mit
Brugger Ernst
Weitere Informationen
HLS
GND
AfA
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
1 / 2
keyboard_arrow_right
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1980–1986...
Stiftungsrat
Internationales Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum/Fondationsrat
1977–1980...
Präsident
Koordinationskommission für die Präsenz der Schweiz im Ausland
1.1.1970–31.1.1978
Chef
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
10.12.1969–31.1.1978
Mitglied
Bundesrat
1.1.1974–31.12.1974
Präsident
Bund
1973...
Mitglied
Bundesrat/Delegation für Energiefragen
...11.1971...
Mitglied
Ständige Mission der Schweiz beim Sitz der FAO, des IFAD und WFP
...1959-1967...
Mitglied
Zürich/Regierungsrat
1964-1965
Präsident
Zürich/Regierungsrat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente