Galo Plaza Lasso
dodis.ch/P42655Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
18.5.1968-18.5.1975 | Generalsekretär | Organisation amerikanischer Staaten | |
Diplom. Vertreter | UNO | ||
1.9.1948-1.9.1952 | Präsident | Ecuador/Staat |