de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Ecuador/Staat
dodis.ch/R864
Ecuador/Staat
Ecuador/Staat
Équateur/État
Ecuador/Stato
Sitz
Quito
Referenzland
Quito
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Ecuador/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
13
Karriere
13x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Staatsanwalt
Staatsanwalt
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
10.8.1992–10.8.1996
Präsident
Ballén Sixto Durán
10.8.1992–11.10.1995
Vizepräsident
Dahik Alberto
...1994...
Staatsanwalt
Larreàtegui Carlos
1988-1992
Präsident
Borja Rodrigo
10.8.1988-10.1992
Vizepräsident
Valverde Luis Parodi
15.2.1972-11.1.1976
Präsident
Rodríguez Lara Guillermo
1.9.1968-15.2.1972
Präsident
Velasco Ibarra José Maria
1.9.1960-7.11.1961
Präsident
Velasco Ibarra José Maria
1.9.1952-31.8.1956
Präsident
Velasco Ibarra José Maria
1.9.1948-1.9.1952
Präsident
Plaza Lasso Galo
31.5.1944-23.8.1947
Präsident
Velasco Ibarra José Maria
1.9.1934-21.8.1935
Präsident
Velasco Ibarra José Maria
1.7.1888–30.6.1892
Präsident
Flores Jijón Antonio
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente