de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Anastas Ivanovič
Mikojan
dodis.ch/P4872
* 25.11.1895
Sanahin
† 21.10.1978
Moskau
+
Namensvariante
Mikojan Anastassi Ivanovitch
•
Mikoján Anastás Iwánowitsch
•
Mikojan Anastas Hovhannessi
•
Mikoyan Anastassi I.
•
Mikoyan Anastas Iwanowitsch
+
Geschlecht
männlich
Weitere Informationen
GND
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
7
Karriere
7x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.2.1935-3.4.1966
Mitglied
UdSSR/Präsidium des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
15.7.1964-9.12.1965
Präsident
UdSSR/Staat
27.3.1958-15.7.1964
Stellvertretender Ministerpräsident
UdSSR/Regierung
27.4.1954-27.3.1958
Stellvertretender Ministerpräsident
UdSSR/Regierung
15.9.1953-27.3.1958
Handelsminister
UdSSR/Regierung
6.3.1953-15.9.1953
Handelsminister
UdSSR/Regierung
21.12.1938-5.3.1949
Handelsminister
UdSSR/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente