de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
UdSSR/Staat
dodis.ch/R1133
UdSSR/Staat
USSR/State
URSS/État
URSS/Stato
Sitz
Moskau
Referenzland
Moskau
Namensvariante
7
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
UdSSR/Staat
+
Sowjetunion/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
18
Karriere
18x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
Stellvertretender Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender
Minister
Minister
Vorsitzender
Vorsitzender
Vizepräsident
Vizepräsident
Beamter
Beamter
Persönlicher Berater
Persönlicher Berater
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
1990-12.1991
Präsident
Gorbatschow Michail Sergejewitsch
15.3.1990-4.9.1991
Vizepräsident
Lukjanow Anatoli Iwanowitsch
27.12.1990–4.9.1991
Vizepräsident
Janajew Gennadi Iwanowitsch
19.8.1991–21.8.1991
Vizepräsident
Janajew Gennadi Iwanowitsch
3.8.1989-1.3.1991
Beamter
Woronzow Nikolaj Nikolajewitsch
...1989...
Persönlicher Berater
Bogomolow Oleg Timofejewitsch
2.7.1985-10.1988
Vorsitzender
Gromyko Andrei Andrejewitsch
18.6.1986-1.10.1988
Stellvertretender Vorsitzender
Demitschew Piotr Nilowitsch
7.10.1977-18.6.1986
Stellvertretender Vorsitzender
Kuznecov Vasilij Vasil'evic
16.6.1983–9.2.1984
Präsident
Andropov Jurij Vladimirovič
16.6.1977-10.11.1982
Präsident
Brežnev Leonid Il'ič
9.12.1965-16.6.1977
Präsident
Podgornyj Nikolaj Viktorovič
15.7.1964-9.12.1965
Präsident
Mikojan Anastas Ivanovič
1962-1964
Minister
Lomonossow Wladimir Grigorjewitsch
7.5.1960-15.7.1964
Präsident
Brežnev Leonid Il'ič
6.3.1953-7.5.1960
Präsident
Vorosilov Kliment Efremovic
...1958...
Stellvertretender Vorsitzender
Paleckis Justas
19.3.1946-15.3.1953
Präsident
Švernik Nikolaj Michajlovič
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente