Lech Wałęsa
dodis.ch/P57585Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
22.12.1990-22.12.1995 | Präsident | Polen/Staat | |
14.8.1980-12.12.1990 | Vorsitzender | Solidarność |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
22.12.1990-22.12.1995 | Präsident | Polen/Staat | |
14.8.1980-12.12.1990 | Vorsitzender | Solidarność |