de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Polen/Staat
dodis.ch/R884
Polen/Staat
Poland/State
Pologne/État
Polonia/Stato
Sitz
Warschau
Referenzland
Warschau
Namensvariante
4
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Polen/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
Staatschef
Staatschef
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
23.12.1995–23.12.2005
Präsident
Kwaśniewski Aleksander
22.12.1990-22.12.1995
Präsident
Wałęsa Lech
19.7.1989-22.12.1990
Präsident
Jaruzelski Wojciech
28.3.1972-6.11.1985
Staatschef
Jablonski Henryk
23.12.1970-28.3.1972
Präsident
Cyrankiewicz Józef
11.4.1968-23.12.1970
Präsident
Spychalski Marian
12.8.1964-9.4.1968
Präsident
Ochab Edward
20.11.1952-7.8.1964
Präsident
Zawadzki Alexander
1.1945-20.11.1952
Präsident
Bierut Boleslaw
4.6.1926-30.9.1939
Präsident
Moscicky Ignacy
11.12.1922–16.12.1922
Präsident
Narutowicz Gabryel
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente